Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Pyrodur AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
15.10.2002
Löschung im Handelsregister
14.06.2024
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Selzach
Handelsregisteramt
SO
Handelsregister-Nummer
CH-241.3.002.611-3
UID/MWST
CHE-109.903.541
Branche
Herstellung und Verarbeitung von Eisen und Stahl
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Betrieb einer Härterei sowie Erbringung von Leistungen im Bereich der Oberflächenbehandlung. Kann Patente und Lizenzen erwerben und auswerten sowie Wertpapiere kaufen, verwalten und verkaufen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten, erwerben oder sich mit ihnen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Reoplan Treuhand AG | Bern | 03.07.2012 | 13.06.2024 | |
Hafner Treuhand | Mümliswil-Ramiswil | <2004 | 02.07.2012 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Pyrodur SA
- Pyrodur Ltd.
- Pyrodur Holding AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Pyrodur AG
Publikationsnummer: HR03-1006057300, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Pyrodur AG, in Selzach, CHE-109.903.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2022, Publ. 1005572765). Die Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die "Pyrodur Holding AG", neu firmierend mit "Pyrodur AG", in Selzach (CHE-145.482.357), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1005572765, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Pyrodur AG, in Selzach, CHE-109.903.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2012, S.0, Publ. 6748970).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafner, Martin, von Holderbank (SO), in Mümliswil-Ramiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaad, Jörg, von Laupersdorf, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6748970, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Pyrodur AG, in Selzach, CH-241.3.002.611-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2012, S. 0, Publ. 6727058).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aerni, Walter, von Bolken, in Lommiswil, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raymann, Roland, von St. Gallenkappel, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hafner Treuhand, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hackl, Alois, von Hindelbank, in Selzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hafner, Martin, von Holderbank SO, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaad, Jörg, von Laupersdorf, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reoplan Treuhand AG (CH-036.3.045.085-1), in Bern, Revisionsstelle.